Org.nr: 559402-6386
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Sandberg, Peter Rune Lennart | 2024-09-25 |
Styrelseledamot | Örn, Carl Victor | 2024-09-25 |
Styrelseledamot | Sjösten, Johan Gustav Bengt | 2024-04-25 |
Huvudansvarig revisor | Arvidsson, Mathias Kent | 2023-03-04 |
Styrelseledamot | Larsson, Lars Anders | 2022-12-23 |
Styrelsesuppleant | Lovén, Jan Anders Fredrik | 2022-12-23 |
Styrelsesuppleant | Dahlin, Jan Totte | 2022-12-23 |
Styrelsesuppleant | Kovaniemi, Mari Sinikka | 2022-12-23 |
Styrelsesuppleant | Biström, Anna Camilla | 2022-12-23 |
Styrelsesuppleant | Spjut, Elin Anna Margareta | 2022-12-23 |
Styrelsesuppleant | Bjarnhagen, Anna Carolina Maria | 2022-12-23 |
Styrelsesuppleant | Sjöstedt, Eva Evelina Evelyn | 2022-12-23 |
Styrelsesuppleant | Wåhlstedt, Olina Kristina Maria | 2022-12-23 |
Styrelsesuppleant | Bergman Gullmark, Viktor Elias | 2022-12-23 |
Styrelsesuppleant | Ottosson, Andreas Hans Eddie | 2022-12-23 |
Styrelsesuppleant | Sjödin, Anna Matilda | 2022-12-23 |
Styrelsesuppleant | Bergh, Emelie Sofia | 2022-12-23 |
Styrelsesuppleant | Engman, Linn Mikaela | 2022-12-23 |
Styrelsesuppleant | Bruksås Nybjörk, Anna Klara Alina | 2022-12-23 |