Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-09-25 |
||
Ordförande Utträde: 2024-09-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-14 |
||
Ordförande Utträde: 2024-07-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-31 |
||
Ordförande Utträde: 2024-07-02 |
||
Ordförande Utträde: 2024-07-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-01 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-23 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-11-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-13 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-18 |