Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare Utträde: 2024-07-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-29 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-21 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-19 |