Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-11 |