Org.nr: 556721-5123
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Anderström, Magnus Johan | 2023-08-11 |
Revisor | Frejs Revisorer AB | 2023-08-11 |
Huvudansvarig revisor | Henriksson, Per Martin | 2023-04-22 |
Revisor | Ernst & Young Aktiebolag | 2023-04-22 |
Styrelsesuppleant | Nathanaelson, John Daniel Alexander | 2023-04-07 |
Huvudansvarig revisor | Anderström, Magnus Johan | 2023-04-07 |
Revisor | Frejs Revisorer AB | 2023-04-07 |
Styrelseledamot | Vladisavljevic, Mirko | 2022-11-15 |
Styrelsesuppleant | Kolevska, Viktoria | 2022-11-15 |