Org.nr: 559132-6904
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Revisor | Deutschmann, Sara Maria | 2023-08-11 |
Huvudansvarig revisor | Henriksson, Per Martin | 2023-04-22 |
Revisor | Ernst & Young Aktiebolag | 2023-04-22 |
Styrelsesuppleant | Nathanaelson, John Daniel Alexander | 2023-04-07 |
Revisor | Deutschmann, Sara Maria | 2023-04-07 |
Styrelsesuppleant | Jacobson, Ebba Agneta | 2022-11-24 |