Org.nr: 559347-5139
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Abdulgani, Mohamad Basel M Nader | 2024-03-27 |
Styrelsesuppleant | Tansley Tiberg, Ossian Arthur Jerome | 2024-03-27 |
Styrelseledamot | Cetin, Salih | 2023-03-25 |
Styrelsesuppleant | Kardas, Abdulhalim | 2023-03-25 |
Styrelseledamot | Temur, Deniz | 2022-12-03 |
Styrelsesuppleant | Temur, Melis | 2022-12-03 |
Styrelseledamot | Nordberg, Torbjörn | 2022-01-16 |
Styrelsesuppleant | Lindquist, Anders Jakob | 2022-01-16 |