Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Per Anders Fredrik Martens
Per Anders Fredrik Martens
19580705-XXXX
Ta kreditupplysning
Per Anders Fredrik Martens är en man född den 5 juli 1958. Han är folkbokförd i Stockholm sedan 2023-10-28. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Likvidator
On Line Trading Aktiebolag
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Ombudet Budservice i Stockholm Aktiebolag
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Profientreprenad & Transport AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
JS koncept AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Transmachina AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Östernäs Förvaltnings AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
ÅRSTA SLOTTSRESTAURANG AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
SNSK Gruppen AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Printer Konsulten i Europa AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Socratia AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
PR Access AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Kornev AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Pamelius Byggservice AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
M. Allen AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Morik Online Management AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
AL Basra Restaurang AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Astorion AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Tvillingkap Sverige AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Promoters Sverige AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
K15 Stockholm AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Lifeforceshop 1 AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Mycelic AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
P WAHL RACING AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Mekopolen AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Smakbart Bar & Matsal AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Soft Station AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
BUC Body Under Construction Sports&Health AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
You Phone AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
P. Mark och Trädgårdsskötsel AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
MN Universal AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Myrdals Energi Försäljning AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
LJL Event & Bemanning AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
BO Repair AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Ludvika Fjärr AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Martens Optiska och Juridiska AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Bostadsrättsföreningen Islandet 3
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Per Anders Fredrik Martens har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Likvidator
Utträde: 2022-01-25
AB Hemtjänst & Service i Sverige
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 3 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708113 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
On Line Trading Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Likvidator
Per Anders Fredrik Martens
Tillbaka till sidans topp
Ombudet Budservice i Stockholm Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Likvidator
Per Anders Fredrik Martens
Tillbaka till sidans topp
Profientreprenad & Transport AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Likvidator
Per Anders Fredrik Martens
Tillbaka till sidans topp