Org.nr: 556810-1264
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Smirnov, Daniel Joann André | 2024-08-29 |
Revisor | Ericsson, Stig Olof Reinhold | 2023-03-30 |
Styrelsesuppleant | Hsia, Joakim Jingsi Nils | 2022-09-24 |
Styrelsesuppleant | Wei, Jiangmin | 2022-09-17 |