Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Yxlan Mobile Service AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Yxlan Mobile Service AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | H.W.H Fastighet AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Northland Construction AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | H.Å.H Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-30 |