Org.nr: 556332-6676
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Revisor | KPMG AB | 2024-05-28 |
Huvudansvarig revisor | Lind, Per Henrik Olof | 2024-05-28 |
Huvudansvarig revisor | Swanson, Duane John | 2023-05-30 |
Extern verkställande direktör | Nordstedt, Karl Christer Emanuel | 2023-02-17 |
Extern verkställande direktör | Martelet, Francois-Regis Marie E | 2022-09-01 |
Extern firmatecknare | Järrsten, Per Fredrik | 2022-09-01 |
Ordförande | Härfstrand, Karl Anders Olof | 2022-06-09 |
Styrelseledamot | Stattin Norinder, Birgit Agneta | 2022-06-09 |
Styrelseledamot | Härfstrand, Karl Anders Olof | 2022-06-09 |
Styrelseledamot | Buscaglia, Andrea Arnaldo Guiseppe Maria | 2022-06-09 |