Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Prokurist Utträde: 2024-08-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-09 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-11-09 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-11-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-12 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-09-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-22 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-12-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-17 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-11-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-11 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-11-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-12 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-10-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-04 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-09-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-30 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-08-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-18 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-19 |