Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Fidu Lagerb 1 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-13 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2024-07-16 |
||
Ordförande Utträde: 2024-07-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-01 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-29 |