Org.nr: 559360-7707
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Ekberg, Karl Joakim | 2024-08-22 |
Styrelsesuppleant | Engelbert, John Henrik Lars | 2023-12-05 |
Styrelsesuppleant | Nilsson, Thomas Andreas | 2022-06-10 |
Styrelseledamot | Nordström, Lina Anna Elisabeth | 2022-03-18 |
Styrelsesuppleant | Berglund, Mikaela Jenni | 2022-03-18 |
Styrelsesuppleant | Rillner, Lars Hugo Viking | 2022-03-18 |
Styrelsesuppleant | Koleszar Hading, Patrik Mattias | 2022-03-18 |