Org.nr: 559301-5778
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Kollberg, Ulla Christina | 2024-02-21 |
Styrelseledamot | Braxell, Nils Magnus | 2024-02-02 |
Revisor | Arvidsson, Mathias Kent | 2023-11-22 |
Styrelseledamot | Sandberg, Peter Rune Lennart | 2022-09-13 |
Styrelseledamot | Malton, Robert | 2022-09-13 |
Styrelseledamot | Sjösten, Johan Gustav Bengt | 2022-09-13 |