Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Peter Tomas Gustavsson
Peter Tomas Gustavsson
19530820-XXXX
Ta kreditupplysning
Peter Tomas Gustavsson är en man född den 20 augusti 1953. Han är folkbokförd i Bovallstrand sedan 2021-11-11. Bovallstrand ligger i Sotenäs kommun, Västra Götalands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Innaren Invest Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Sven Karlsson Åkeri och Entreprenad i Kungälv Aktiebolag
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Lillskeppet AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Paradisparkens Hotel AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
MPC International AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Claes Hall Management AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Chamber Group Sweden AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
A. Berglund Corrosion Consulting AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
IdrottsRehab Väst AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Chamber Staffing Solutions Sweden AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
ME Engineering AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Mindster AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Strandborgen Holding AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Debege Holding AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
CSD Construction & Sourcing Development Sweden AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Taurus Event & Transport AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Urban Mobility Group AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
The Odd Pup AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Diseröd Bredband Ekonomisk förening
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Tolered 2
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Bostadsrättsföreningen Tolered 2
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Sköna Öringelund nr 9
Avförd...
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Skidbladner Förvaltning ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Bostadsrättsföreningen Otterbäcksvägen
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Peter Tomas Gustavsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-04-15
Stora Nygatan 31 Invest 2 AB
Aktivt
Likvidator
Utträde: 2023-12-18
RE-FINANCE SCANDINAVIA AB
Avregistrerad
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Innaren Invest Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Ulla Christina Kollberg
Styrelseledamot
Peter Tomas Gustavsson
Tillbaka till sidans topp
Sven Karlsson Åkeri och Entreprenad i Kungälv Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Likvidator
Peter Tomas Gustavsson
Tillbaka till sidans topp
Lillskeppet AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Ulla Christina Kollberg
Styrelseledamot
Peter Tomas Gustavsson
Tillbaka till sidans topp