Org.nr: 556131-0573
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Extern verkställande direktör | Lundberg, Johan Fredrik | 2024-02-14 |
Ordförande | Chninou, Mahmoud | 2023-12-22 |
Styrelseledamot | Alfredsson, Anders Erik | 2023-12-22 |
Styrelseledamot | Chninou, Mahmoud | 2023-12-22 |
Extern verkställande direktör | Pietroni, Elin Johanna | 2023-12-05 |
Styrelseledamot | Hedlund, Bo Kennet | 2023-04-15 |
Styrelseledamot | Karlsson, Jan Olov | 2023-04-15 |