Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Signild Marianne Löfstedt
Signild Marianne Löfstedt
19381028-XXXX
Ta kreditupplysning
Löfstedt, Signild Marianne är en kvinna född den 28 oktober 1938 och är bosatt i Umeå
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Umeå Parkerings Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Signild Marianne Löfstedt har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-05-30
NorrlandsOperan Aktiebolag
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-02-14
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Umeå Parkerings Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Signild Marianne Löfstedt
Lekmannarevisor
Ulla-Britt Lindholm
Lekmannarevisor
Ewa Maria Miller
Styrelseledamot
Björn Gösta Johansson
Styrelseledamot
M Anita K Boström Berglund
Styrelseledamot
Nils-Erik Hugo Pettersson
Styrelseledamot
Åsa Ingegerd Ågren Wikström
Extern verkställande direktör
Karin Annika Elisabeth Ljungblad
Huvudansvarig revisor
Kent Mikael Joakim Åström
Styrelseledamot
Per Johan Stål
Styrelseledamot
Robin Bengt Stellan Antoni Enander
Ordförande
Robin Bengt Stellan Antoni Enander
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp