Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Ulf Ronny Eriksson
Ulf Ronny Eriksson
19470711-XXXX
Ta kreditupplysning
Eriksson, Ulf Ronny är en man född den 11 juli 1947 och är bosatt i Nödinge
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Göteborgsregionens Fritidshamnar Aktiebolag (GREFAB)
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Ulf Ronny Eriksson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-07-15
NÖDINGE Bygdegårdsförening u.p.a.
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 6 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Göteborgsregionens Fritidshamnar Aktiebolag (GREFAB)
Ledning, styrelse och andra företrädare
Lekmannarevisorssuppleant
Anna Christina Rogestam
Lekmannarevisor
Bengt Arne Bivall
Styrelseledamot
Ulf Ronny Eriksson
Lekmannarevisor
Bernt Evert Helin Aili
Lekmannarevisorssuppleant
Inger Margareta Schale
Styrelseledamot
Carl Arne Ingemar Lindström
Ordförande
Carl Arne Ingemar Lindström
Styrelseledamot
Christina Maria Backman
Styrelseledamot
Hans Claeson Rothenberg
Extern verkställande direktör
Sven Anders Bertil Söderberg
Styrelseledamot
Rita Areti Paparizou
Huvudansvarig revisor
Anna Maria Strandberg
Styrelseledamot
Alex Daniel Hirschi
Styrelseledamot
Marcus Alexander H M Hjalmarsson
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp