Org.nr: 556185-4109
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Fossenstrand, Ida Sofia | 2024-05-09 |
Styrelseledamot | Vestlund, Per Åke Arthur | 2023-04-12 |
Styrelseledamot | Olsson, Stig Ove | 2023-04-12 |
Styrelseledamot | Moberg, Charles Anders | 2023-04-12 |
Styrelseledamot | Kopp, Lars Inge Christer | 2023-04-12 |
Styrelseledamot | Lesell, Gert Fredrik | 2023-04-12 |
Huvudansvarig revisor | Linusson, Anders Olof | 2023-04-12 |
Lekmannarevisor | Abrahamsson, Johan Bertil | 2023-04-12 |
Lekmannarevisor | Svensson, Tore Lennart | 2023-04-12 |
Lekmannarevisorssuppleant | Heyman, Tom | 2023-04-12 |
Lekmannarevisorssuppleant | Lindström, Kent Jan-Erik | 2023-04-12 |
Styrelseledamot | Stenlöf, Sven Viktor | 2022-10-05 |
Extern verkställande direktör | Alkner Dahl, Ann-Christine | 2022-06-09 |