Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-24 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-08-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-20 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-24 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-25 |
||
Ordförande Utträde: 2022-07-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-09 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-28 |
||
Ordförande Utträde: 2022-04-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-02 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-14 |