Org.nr: 559270-1204
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Lundkvist, Malin Andréa | 2023-11-22 |
Revisor | KPMG AB | 2023-11-22 |
Huvudansvarig revisor | Hedbäck, Johan Evald | 2023-10-03 |
Huvudansvarig revisor | Östblom, Björn Mikael | 2022-10-28 |
Revisor | Grant Thornton Sweden AB | 2022-10-28 |
Ordförande | Mattsson, Anders Fredrik | 2022-10-06 |
Styrelseledamot | Möller, Erik Andreas | 2022-10-06 |
Styrelseledamot | Mattsson, Anders Fredrik | 2022-10-06 |
Styrelsesuppleant | Eklöf, Karl Fredrik Gustav | 2022-10-06 |
Styrelsesuppleant | Wisth, Per Mikael | 2022-10-06 |