Org.nr: 559336-1511
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Torstensson, Marcus Wallentin | 2024-08-05 |
Huvudansvarig revisor | Karlsson, Per Gunnar Reinhold | 2023-08-17 |
Ordförande | Batljan, Ilija | 2021-12-18 |
Styrelseledamot | Batljan, Ilija | 2021-12-18 |
Styrelseledamot | Lekander, Oscar Sven | 2021-12-18 |
Styrelseledamot | Strid, Sofia Eva-Lotta | 2021-12-18 |
Huvudansvarig revisor | Sallander, Linda Elisabeth | 2021-12-18 |
Styrelseledamot | Larsson, Lars Anders | 2021-10-20 |
Styrelsesuppleant | Bergman Gullmark, Viktor Elias | 2021-10-20 |
Styrelsesuppleant | Wik, Emma Maria Birgitta | 2021-10-20 |
Styrelsesuppleant | Biström, Anna Camilla | 2021-10-20 |
Styrelsesuppleant | Bjarnhagen, Anna Carolina Maria | 2021-10-20 |
Styrelsesuppleant | Kovaniemi, Mari Sinikka | 2021-10-20 |
Styrelsesuppleant | Wåhlstedt, Olina Kristina Maria | 2021-10-20 |
Styrelsesuppleant | Bergh, Emelie Sofia | 2021-10-20 |
Styrelsesuppleant | Dahlin, Jan Totte | 2021-10-20 |
Styrelsesuppleant | Lovén, Jan Anders Fredrik | 2021-10-20 |
Styrelsesuppleant | Sjödin, Anna Matilda | 2021-10-20 |