Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Jolina Gustafsson
Jolina Gustafsson
19820727-XXXX
Ta kreditupplysning
Gustafsson, Jolina är en kvinna född den 27 juli 1982 och är bosatt i Ängelholm
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Huvudansvarig revisor
ASSA ABLOY Entrance Systems Production Skellefteå AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
ASSA ABLOY Entrance Systems Export AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Besam Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Entrematic Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
ASSA ABLOY Entrance Systems Pedestrian AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
ASSA ABLOY Entrance Systems Distribution AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Svealp Förvaltning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Tranviks Udde Huddinge 1 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Kind Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Tranviks udde AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
W Car Collection AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Waldhole AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Tranviks Udde Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Svealp Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Tranviks Udde Huddinge AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Tranviks Udde Södra Depågatan AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Tranviks Udde Kastgatan AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
GTL Höjden Fastighetsutveckling AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Ekolsunds Höjden Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Tranviks Udde Librobäck AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Tranviks Udde Skyttbrink AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Tranviks Udde Almungevägen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Tranviks Udde Traversen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Tranviks Udde Skälby AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Tranviks Udde Orminge AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Tranviks Udde Fastigheter Holding 1 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Tranviks Udde Fastigheter Holding 2 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Tranviks Udde Fastigheter Holding 3 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Tranviks Udde Projektledning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Jolina Gustafsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Huvudansvarig revisor
Utträde: 2024-05-27
Valtir International LLC, Filial
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2018-07-13
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 10 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
ASSA ABLOY Entrance Systems Production Skellefteå AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Marina Kristina Agneta Lindholm
Ordförande
Marina Kristina Agneta Lindholm
Styrelseledamot
Bo Patrik Ragnar Nordberg
Verkställande direktör
Bo Patrik Ragnar Nordberg
Styrelseledamot
Mikko Justus Viitala
Huvudansvarig revisor
Jolina Gustafsson
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp
ASSA ABLOY Entrance Systems Export AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Marina Kristina Agneta Lindholm
Ordförande
Marina Kristina Agneta Lindholm
Styrelseledamot
Mikko Justus Viitala
Styrelseledamot
Carl Tomas Bladh
Verkställande direktör
Carl Tomas Bladh
Huvudansvarig revisor
Jolina Gustafsson
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp
Besam Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Marina Kristina Agneta Lindholm
Ordförande
Marina Kristina Agneta Lindholm
Styrelseledamot
Karin Helene Mauritzon Taylor
Huvudansvarig revisor
Jolina Gustafsson
Styrelseledamot
Hanna Maria Helen Singh
Verkställande direktör
Hanna Maria Helen Singh
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp