Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Torbjörn Jouko Henrik Olsson
Torbjörn Jouko Henrik Olsson
19751114-XXXX
Ta kreditupplysning
Olsson, Torbjörn Jouko Henrik är en man född den 14 november 1975 och är bosatt i Lidingö
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Likvidator
Petras Mega System städ AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
JHCS Fastigheter AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
KIAB Vårdfastigheter AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Delgivningsbar person
Nopa Nordic AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Sees Bemanning AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Crown Demolition AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Football4life Stockholm AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Kollitech AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Master global club AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Bergdahl Hofmann Fastigheter AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Barnens Framtida Förskola i Sverige AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Masonic Gruppen AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
JHCS Holding AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Stockholms Berghantering AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
BEKOTE AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
AMG Gross AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Bilit AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
OUDA Travel AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Advokatfirman Torbjörn Olsson Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
BLB AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Advokatfirman David Lindgren Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Grekiska Naturprodukter AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Torbjörn Jouko Henrik Olsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Prokurist
Utträde: 2022-08-27
Advokatfirman W&Ö Wennerholm & Öhman Handelsbolag
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2018-07-27
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 15 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Petras Mega System städ AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Likvidator
Torbjörn Jouko Henrik Olsson
Tillbaka till sidans topp
JHCS Fastigheter AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Likvidator
Torbjörn Jouko Henrik Olsson
Tillbaka till sidans topp
KIAB Vårdfastigheter AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Likvidator
Torbjörn Jouko Henrik Olsson
Tillbaka till sidans topp