Org.nr: 559095-9515
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Kylmämaa, Lars Samuel | 2022-10-14 |
Verkställande direktör | Kylmämaa, Lars Samuel | 2022-10-14 |
Styrelsesuppleant | Jauhiainen, Nina Maria | 2022-09-04 |
Styrelsesuppleant | Sundberg, Felix Levi Alexander | 2022-04-02 |
Revisor | Grahn, Lars Johan Valfrid | 2021-12-10 |