Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Tobias Björn Johan Rönnberg Halvorsen
Tobias Björn Johan Rönnberg Halvorsen
19880809-XXXX
Ta kreditupplysning
Tobias Björn Johan Rönnberg Halvorsen är en man född den 9 augusti 1988. Han är folkbokförd i Sollentuna sedan 2022-09-12. Sollentuna ligger i Sollentuna kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Stenungs Torg Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Stenungs Torg Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Åkersberga Centrum AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Åkersberga Centrum AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Citycon Liljeholmstorget Galleria AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Citycon Liljeholmstorget Galleria AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Citycon Jakobsbergs Centrum AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Citycon Jakobsbergs Centrum AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern verkställande direktör
Kista Galleria Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Mölndals Galleria Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Mölndals Galleria Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Ekhagen Åkersberga
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Bostadsrättsföreningen Ekhagen Åkersberga
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Tobias Björn Johan Rönnberg Halvorsen har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-06-30
Bostadsrättsföreningen Bystaden i Sollentuna
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-03-13
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 7 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Stenungs Torg Fastighets AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Anna-Lena Carina Erlandsson
Huvudansvarig revisor
Erik Oskar Wall
Styrelseledamot
Juho-Erik Sakari Ahlman
Ordförande
Juho-Erik Sakari Ahlman
Styrelseledamot
Tobias Björn J Rönnberg Halvorsen
Verkställande direktör
Tobias Björn J Rönnberg Halvorsen
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp
Åkersberga Centrum AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Erik Oskar Wall
Styrelseledamot
Juho-Erik Sakari Ahlman
Ordförande
Juho-Erik Sakari Ahlman
Styrelseledamot
My Sifra Elna Roussakoff
Styrelseledamot
Tobias Björn J Rönnberg Halvorsen
Verkställande direktör
Tobias Björn J Rönnberg Halvorsen
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp
Citycon Liljeholmstorget Galleria AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lotta Ann Svea Moos
Huvudansvarig revisor
Erik Oskar Wall
Styrelseledamot
Juho-Erik Sakari Ahlman
Ordförande
Juho-Erik Sakari Ahlman
Styrelseledamot
Tobias Björn J Rönnberg Halvorsen
Verkställande direktör
Tobias Björn J Rönnberg Halvorsen
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp