Org.nr: 556486-1507
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Yliniemi, Sanna Maria | 2024-05-01 |
Styrelseledamot | Paleovrachas, Niko Kristian | 2024-05-01 |
Verkställande direktör | Paleovrachas, Niko Kristian | 2024-05-01 |
Huvudansvarig revisor | Svensson, Carl Jonas | 2023-12-12 |
Ordförande | Paleovrachas, Anna Caroline Souad | 2023-09-21 |
Styrelseledamot | Paleovrachas, Anna Caroline Souad | 2023-09-21 |
Ordförande | Mörk, Nils Mårten | 2022-10-06 |
Styrelseledamot | Brodd, Peter Thure Robert | 2022-10-06 |
Styrelseledamot | Mörk, Nils Mårten | 2022-10-06 |
Verkställande direktör | Brodd, Peter Thure Robert | 2022-10-06 |