Org.nr: 559143-2389
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Ingelmark, Carl Eric Oscar | 2024-01-13 |
Styrelsesuppleant | Cherkaoui, Dina | 2023-02-22 |
Styrelsesuppleant | Erlandsson, Johan Alexander | 2022-07-09 |
Styrelsesuppleant | Ingelmark, Carl Eric Oscar | 2022-02-10 |