Org.nr: 556702-1075
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Jarnevi, Olof Fredrik | 2024-04-10 |
Huvudansvarig revisor | Malm, Jan Olof | 2023-10-21 |
Styrelseledamot | Stephens, David Andrew | 2023-08-01 |
Ordförande | Tsubaki, Kenichiro | 2023-03-21 |
Styrelseledamot | Yamagata, Terumoto | 2023-03-21 |
Styrelseledamot | Tsubaki, Kenichiro | 2023-03-21 |
Styrelsesuppleant | Tani, Masataka | 2023-03-21 |
Styrelsesuppleant | Imaizumi, Kiyoto | 2023-03-21 |
Delgivningsbar person | Schömer, Mattias Nickolaus Andreas | 2023-03-21 |
Styrelsesuppleant | Zamma, Maiko | 2021-12-10 |