Org.nr: 556385-7902
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Ahlström, Sebastian Alexander | 2024-09-23 |
Ordförande | Malmenskog, Lars Jörgen | 2024-05-28 |
Styrelseledamot | Malmenskog, Lars Jörgen | 2024-05-28 |
Styrelseledamot | Morath, Joachim Peter | 2024-03-27 |
Styrelseledamot | Jinnerot Uggelberg, Sara Elisabet | 2024-03-27 |
Styrelseledamot | Asplund, Maria Therese | 2023-12-21 |
Revisor | Karlsten, Maria Christina | 2022-09-17 |
Styrelseledamot | van Eijk, Max Vincent Georg | 2022-08-10 |