Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Christina Ulrica Cavallin
Christina Ulrica Cavallin
19670816-XXXX
Ta kreditupplysning
Christina Ulrica Cavallin är en kvinna född den 16 augusti 1967. Hon är folkbokförd i Johanneshov sedan 2022-12-15. Johanneshov ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Sveriges Företagshälsor Service AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Christina Ulrica Cavallin har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-10-10
Bostadsrättsföreningen Biet 11
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-09-23
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-09-23
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Sveriges Företagshälsor Service AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Artur Tenenbaum
Styrelseledamot
Hans Martin Pålsson
Styrelseledamot
Fredrik Jerker Löfberg
Styrelseledamot
Rickard Johan Cox
Styrelseledamot
Christina Ulrica Cavallin
Styrelseledamot
Carina Elisabeth Reidler
Styrelseledamot
Stefan Patrik Kullgren
Extern verkställande direktör
Sven Peter Munck af Rosenschöld
Revisor
Grant Thornton Sweden AB
Styrelseledamot
Majvor Helen Berg Kirkegaard
Ordförande
Majvor Helen Berg Kirkegaard
Huvudansvarig revisor
Andrea Rapaport
Tillbaka till sidans topp