Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-11-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-25 |