Org.nr: 556713-8093
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Wilsby, Lars Åke | 2024-07-22 |
Styrelseledamot | Wilsby, Lars Åke | 2024-07-22 |
Extern verkställande direktör | Wellmer, Gösta | 2023-05-31 |
Revisor | Johansson, Lars Bertil | 2022-09-14 |
Styrelseledamot | Liffgarden, Lars Andreas | 2022-07-28 |
Verkställande direktör | Liffgarden, Lars Andreas | 2022-07-28 |
Styrelseledamot | Hummel De Meere, Eva Katarina | 2021-11-03 |