Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Delgivningsbar person | Sauna360 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Delgivningsbar person | Coupa Software Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Delgivningsbar person | Sauna360 Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Delgivningsbar person | Atlas HoldCo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern firmatecknare | Hannes Snellman Advokatbyrå Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Delgivningsbar person Utträde: 2024-08-29 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2024-08-29 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2024-08-29 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2024-08-29 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2024-03-05 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2024-03-05 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2024-03-05 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2024-03-05 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-10-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-21 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-09-14 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-09-14 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-09-14 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-09-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-08-19 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-02-02 |