Org.nr: 556131-3957
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Lettijeff, Pekka Ilmari | 2024-08-20 |
Verkställande direktör | Lettijeff, Pekka Ilmari | 2024-08-20 |
Huvudansvarig revisor | Edman, Johan Anders Frederik | 2023-10-07 |
Styrelseledamot | Brönn, Göran Niklas | 2023-09-17 |
Styrelseledamot | Korpela, Semi Juhana | 2023-09-17 |
Huvudansvarig revisor | Svensson, Gustav Alexander | 2022-08-26 |
Styrelseledamot | Blomqvist, Tom Olof | 2022-02-23 |
Huvudansvarig revisor | Edman, Johan Anders Frederik | 2021-10-15 |