Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Fastighetsaktiebolaget Döbeln | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | MICT AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | MICT AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | POCHI AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Vice verkställande direktör | POCHI AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | POCHI AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Flyttfågeln i Umeå | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Skogen i Umeå | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-10 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-03 |