Org.nr: 556028-8671
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Hellgren, Hans-Peter Paul | 2024-05-15 |
Styrelseledamot | Tengman, Bo Anders | 2024-05-15 |
Styrelseledamot | Selander, Erik Oskar Emil | 2024-05-15 |
Styrelseledamot | Sandström, Lars Arne | 2024-05-15 |
Styrelsesuppleant | Marklund, Karl Erik Anders | 2024-05-15 |
Revisor | Åström, Kent Mikael Joakim | 2024-05-15 |
Revisorssuppleant | Pettersson, Johan Anders | 2024-05-15 |
Styrelseledamot | Enbuske Tapani, Eva Ingegärd | 2023-09-28 |
Extern verkställande direktör | Lundqvist, Erik Torbjörn | 2022-11-30 |
Styrelseledamot | Isaksson, Leif Ivan Martin | 2022-11-26 |
Styrelsesuppleant | Tiger, Ulf Ingvar | 2022-11-26 |
Styrelseledamot | Sjöstedt Wirén, Carl Peter | 2021-11-03 |
Styrelseledamot | Öqvist, Lars Gunnar | 2021-11-03 |
Styrelseledamot | Tengman, Bo Anders | 2021-10-15 |
Styrelseledamot | Sandström, Lars Arne | 2021-10-15 |
Styrelsesuppleant | Johanhage, Erik Anders | 2021-10-15 |
Styrelsesuppleant | Sjöström, Per Thomas | 2021-10-15 |