Org.nr: 556944-9191
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Larsson, Carl Johan Sebastian | 2024-06-10 |
Extern verkställande direktör | Nord, Anders Olof Joachim | 2024-06-10 |
Huvudansvarig revisor | Lövgren, Kurt Jörgen | 2023-06-01 |
Revisor | BDO Mälardalen AB | 2023-06-01 |
Styrelsesuppleant | Lokind, Lars Håkan | 2022-12-08 |
Styrelseledamot | Ahlqvist, Johan Anders Richard | 2022-10-25 |
Styrelsesuppleant | Hartman, Emma Kristina | 2021-10-07 |
Revisor | Hallgren, Carl Gustaf Henrik | 2021-10-07 |