Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | SVEAB Anläggning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | SVEAB Materialförädling AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern firmatecknare | sveab Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | SVEAB Maskin AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Sveab Järnväg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Bostadsrättsföreningen Jaktvarvet 3 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-11 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-11-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-02 |