Org.nr: 556775-6803
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Hild Källman, Sara Martina | 2024-03-09 |
Styrelseledamot | Hild, Susanne Helena | 2024-03-09 |
Styrelseledamot | Gullberg, Karin Lydia Debora | 2024-03-09 |
Styrelseledamot | Hild Källman, Sara Martina | 2024-03-09 |
Revisor | Wiss, Jan Fredrik | 2024-01-25 |
Revisor | Grimäng Carlman, Anna V M | 2024-01-19 |
Revisor | Ljunggren, Bernt Björn Olof | 2021-10-26 |