Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-09-24 |
||
Ordförande Utträde: 2024-08-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-18 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-28 |