Org.nr: 556689-5107
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Malmivaara, Marko Matti | 2023-12-28 |
Extern firmatecknare | Harling, Björn Dag | 2023-12-28 |
Extern firmatecknare | Havik, Jan Folke | 2023-12-28 |
Extern firmatecknare | Kjellström, Nils Örjan | 2023-12-28 |
Extern verkställande direktör | Andtback, Jan Anders | 2023-03-10 |
Revisor | Olsson, Dag Jonas | 2022-11-04 |
Ordförande | Andtback, Jan Anders | 2022-09-24 |
Styrelseledamot | Andtback, Jan Anders | 2022-09-24 |
Styrelseledamot | Harling, Björn Dag | 2022-09-24 |
Styrelsesuppleant | Andtback, Kurt Jarl William | 2022-09-24 |
Verkställande direktör | Harling, Björn Dag | 2022-09-24 |