Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-09-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-23 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2023-09-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-07-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-07-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-29 |