Org.nr: 559371-0733
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Käll, Linda Young Mee | 2023-08-17 |
Styrelseledamot | Wal, Sarah Angelicka | 2023-04-21 |
Styrelseledamot | Winolf, Maria Cecilia Linn | 2023-04-12 |
Styrelseledamot | Carlén, Rolf Niclas | 2023-02-08 |
Styrelsesuppleant | Åreberg, Carla Helena | 2023-02-08 |