Org.nr: 556000-4615
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Extern firmatecknare | Bylund, Ingrid Katarina | 2024-09-24 |
Extern firmatecknare | Fellenius Omnell, Caroline Anna C | 2024-09-24 |
Extern firmatecknare | Persson, Lars Magnus | 2024-09-24 |
Styrelseledamot | Massey, Ann Elizabeth | 2024-04-20 |
Styrelsesuppleant | Pajnic, Goran | 2024-02-09 |
Huvudansvarig revisor | Mabon, Hamish Stuart | 2023-04-04 |
Extern firmatecknare | Mettälä, Kirsi Kaarin Sinikka | 2022-04-13 |