Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Skanska AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Essity Aktiebolag (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Essity Aktiebolag (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-26 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-09 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-18 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-18 |
||
Ordförande Utträde: 2023-04-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-06 |
||
Ordförande Utträde: 2023-02-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-04 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-25 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-21 |
||
Extern vice verkställande direktör Utträde: 2023-01-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-20 |