Org.nr: 556734-1283
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Andersson, Kjell Johan Rickard | 2023-11-22 |
Ordförande | Lindström, Jan Axel | 2023-07-06 |
Styrelseledamot | Lindström, Jan Axel | 2023-07-06 |
Styrelsesuppleant | Fitger, Susanne Anita Carolina | 2021-11-04 |
Huvudansvarig revisor | Endre, Madeleine Marie | 2021-10-28 |
Revisor | PricewaterhouseCoopers AB | 2021-10-28 |