Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Securitas Global Client Solutions AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare Utträde: 2023-08-17 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-08-15 |
||
Ordförande Utträde: 2023-04-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-03 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-29 |