Org.nr: 556686-5670
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Sidklev, Carl Johan Felix | 2024-06-14 |
Styrelseledamot | Östman, Niklas Gustav | 2024-06-14 |
Styrelseledamot | Sidklev, Carl Johan Felix | 2024-06-14 |
Extern firmatecknare | Ficks, Erik Olof | 2024-06-14 |
Extern firmatecknare | Wikström-Hermansen, B M Rikard | 2023-11-18 |
Styrelseledamot | Unnérus, Jon | 2023-04-14 |
Ordförande | Rydin, Axel Fredrik | 2022-02-16 |
Styrelseledamot | Rydin, Axel Fredrik | 2022-02-16 |
Huvudansvarig revisor | Winkvist, Pär-Göran Mikael | 2021-12-21 |